股权代码:001001 公司简称:大阳城集团股份 编号:2006—005
关于召开河南大阳城集团电力实业股份有限公司
2006年度第一次临时股东大会的通知
各位股东:
公司于2006年4月28日召开了第二届董事会第十三次会议及2006年第一次临时监事会会议。根据公司董事会提议,于2006年5月26日上午9点在郑州龙源大酒店多功能厅召开公司2006年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2006年5月26日上午9点正式开会,会期半天。
二、会议议题
1、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》,第三届董事会董事候选人为:郝郑山、陈昭功、杨东伟、郝森、周家银、李宇奇、李成忠。
2、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》,第三届监事会监事候选人为:魏澄宙、陈文刚、李兴中。
三、出席会议人员
1、截止2006年5月12日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东;
2、公司董事会成员、监事会成员;
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间:凡参加会议的股东或其授权代理人,请于2006年5月15日—5月19日,以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记(没有按期登记的股东将没有表决权)。
2、联 系 人:韩心怡
3、联系电话:0371-67778021
4、传 真:0371-67778111
五、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡(或股权证);委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股权账户卡(或股权证)。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡(或股权证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡(或股权证)。
特此公告!
另见:
河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com
大阳城集团公司网址:http://www.kxtz.com.cn
瑞祥公司网址:http://www.rxcq.com.cn
河南大阳城集团电力实业股份有限公司
二○○六年五月八日
附件:1、董事候选人简历
2、监事候选人简历
3、授权委托书(格式)
附件1:董事候选人简历
郝郑山同志简要情况
郝郑山,男,汉族,河南滑县人。1955年8月出生,1972年2月参加工作,1986年6月入党。本科学历,高级工程师,现任河南电力开发公司总经理,河南大阳城集团电力实业股份有限公司董事长、总经理。
1972.02—1978.09 水电七局工人;
1978.09—1982.07 郑州工学院工民建专业学习;
1982.07—1983.10 河南第一火电建设公司技术员;
1983.10—1984.07 河南省电力工业局基建处干部;
1984.07—1990.06 河南国际经济技术合作公司部门经理;
1990.06—1992.04 河南省电力工业局基建处副处长;
1992.04—1993.02 河南省电力建设总公司常务副总经理;
1993.02—1996.08 河南电力开发公司总经理;
1996.08—1997.06 河南电力开发公司总经理(正处级);
1997.06—2005.12 河南电力开发公司总经理(正处级)、河南大阳城集团电力实业股份有限公司总经理;
2006.1—至今 河南电力开发公司总经理(正处级),河南大阳城集团电力实业股份有限公司董事长、总经理。
陈昭功同志简要情况
陈昭功,男,汉族,河南柘城人。1963年10月出生,1981年9月参加工作,1991年4月入党。本科学历,高级经济师,现任河南省电力公司财务部主任。
1979.09—1981.09 商丘商业学校会计专业学习;
1981.09—1986.05 开封市电业局营业所、财务科职员;
1986.05—1993.05 开封市电业局财务科副科长、科长;
1993.05—1995.08 开封市电业局副总会计师兼财务科科长;
1995.08—1997.05 开封市电业局总会计师;
1997.05—1998.04 开封市电业局副局长兼总会计师;
1998.04—2004.03 河南省电力公司多经处处长兼河南电力实业集团有限公司总经理;
2004.03—2005.12 河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司总经理;
2005.12—至今 河南省电力公司财务部主任。
1995.09—1997.12 中央党校经济管理专业函授本科。
杨东伟同志简要情况
杨东伟,男,汉族,河南鲁山人。1970年8月出生,1992年7月参加工作,1992年6月入党。本科学历,高级经济师,现任河南省电力公司多种经营部主任。
1988.09—1992.07 长沙水利电力师范学院会计学专业学习;
1992.07—1993.02 三门峡电业局高村变电站变电值班;
1993.02—1993.11 三门峡电业局义马供电分局主办会计、财务负责人;
1993.11—2000.12 河南省电力工业局财务处会计师、机关团总支书记、第五分工会主席
2000.12—2003.03 许昌市电业局总会计师;
2003.03—2005.12 许昌市电业局副局长兼总会计师、党委委员;
2005.12—至今 河南省电力公司多种经营部主任。
郝森同志简要情况
郝森,男,汉族,吉林东丰人。1954年9月出生,1972年12月参加工作,1980年12月入党。本科学历,高级经济师,现任郑州供电公司党委书记、委员。
1971.02—1972.12 长春电力学校电工专业学习;
1972.12—1983.09 平顶山姚孟电厂热工分场班长;
1983.09—1985.04 平顶山姚孟电厂组织部科员;
1985.05—1997.05 河南省电力工业局劳资处科员、科长;
1997.05—2000.07 河南省电力公司纪检组审查室主任;
2000.07—2001.08 河南电力物资公司党总支书记(正处级);
2001.08—2003.12 河南省电力公司直属单位党委副书记(正处级);
2003.12—2005.12 郑州市电业局党委书记、委员;
2005.12—至今 郑州供电公司党委书记、委员。
1995.08—1997.12 中央党校经济管理专业函授本科。
周家银同志简要情况
周家银,男,1961年1月生,汉族,湖北京山人。硕士研究生,高级会计师,中共党员。1982年7月参加工作,现任河南大阳城集团电力实业股份有限公司总会计师。
1982.07—1993.04 河南电力安装公司工作,先后任财务会计、主管会计;
1993.05—2005.11 河南电力开发公司工作,先后任财务部主管会计、经理、公司副总会计师、总会计师;
1997.06—至今 河南大阳城集团电力实业股份有限公司工作,先后任公司副总会计师、 总会计师。
李宇奇同志简要情况
李宇奇,男,河南泌阳人。1967年10月出生。本科学历,现任大唐安阳发电厂副厂长、发电公司副总经理。
1983.09—1985.12 武汉电力学校学习;
1985.12—2005.09 大唐安阳发电厂工作,先后任锅炉分场技术员、检修主任,检修公司总经理,生产技术部主任;
2005.09—至今 大唐安阳发电厂副厂长、大唐安阳发电有限责任公司副总经理。
2003年6月毕业于华北电力大学。
李成忠同志简要情况
李成忠,男,河南原阳人。1962年2月出生,1981年8月参加工作,1992年9月入党。本科学历,高级工程师,现任新乡豫新发电有限责任公司副总经理。
1981.10—1986.12 新乡火电厂汽机分场工人;
1987.01—1993.12 新乡火电厂值长室值长;
1994.01—1994.10 新乡火电厂值长室副总值长;
1994.11—1997.01 新乡火电厂运行副总、值长室总值长;
1997.02—1999.10 新乡火电厂运行副总、发电部长;
1999.10—2004.01 新乡火电厂运行副总工程师;
2004.01—2005.06 蒲山发电运营中心副主任;
2005.06—至今 新乡豫新发电有限责任公司副总经理。
附件2:监事候选人简历
魏澄宙同志简要情况
魏澄宙,女,汉族,河南舞阳人。1971年2月出生,1992年7月参加工作,2005年6月入党(预备期)。本科学历,高级会计师,现任河南省电力公司审计部主任。
1988.09—1992.07 长沙水利电力师范学院会计学专业学习;
1992.07—1996.10 河南第二火电建设公司会计;
1996.10—1998.03 河南省电力公司财务处科员;
1998.03—2000.12 河南省电力公司财务处基建科科长;
2000.12—2004.03 河南省电力公司财务处副处长;
2004.03—2005.12 郑州市电业局副局长兼总会计师;
2005.12—至今 河南省电力公司审计部主任。
陈文刚同志简要情况
陈文刚,男,汉族,1952年1月出生。现任郑州新力电力有限公司党委书记。
1969.01—1972.01 荥阳县下乡;
1972.01—1972.03 开封火电厂工人;
1972.03—1983.07 郑州热电厂汽机分场工人、班长;
1983.07—1994.09 郑州热电厂汽机分场副主任、主任,检修公司经理;
1994.09—1999.04 郑州热电厂生产副厂长、管理副厂长;
1999.05—2003.08 郑州泰祥公司总经理;
2003.08—2004.12 郑州热电厂厂长;
2005.01—2005.8 中电投河南电力检修工程公司总经理兼党委书记;
2005.09—至今 郑州新力电力有限公司党委书记。
1981.09—1983.02 河南电力技校汽机专业学习;
1985.09—1988.06 河南省委党校党政管理专业学习;
1991.09—1993.01 武汉水利电力学院热动专业证书班学习。
李兴中同志简要情况
李兴中,男,1957年5月生,汉族,安徽宣城人,大专学历,经济师,中共党员。1980年4月参加工作,现任河南大阳城集团电力实业股份有限公司总经理办公室主任兼人力资源部经理。
1980.04—1984.09 河南省电力工业学校人事科工作;
1984.09—1986.07 河南省直属电视广播大学上学;
1986.08—1994.11 河南省电力工业学校先后任教师、办公室副主任;
1994.11—2005.11 河南电力开发公司工作,任公司总经理办公室主任兼人力资源部经理;
1997.06—至今 河南大阳城集团电力实业股份有限公司总经理办公室主任兼人力资源部经理。
附件3:(下载)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席河南大阳城集团电力实业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托日期: 2006年 月 日
委托人(签名):
委托人身份证号码:
股权帐户号码(或股权证号码):
受托人(签名):
受托人身份证号码: